Renseignements sur Michael Alexander Emil Bühlmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Alexander Emil Bühlmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Alexander Emil Bühlmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3036895, Registre du commerce Berne, (36)
pce.services GmbH, in Bern, CHE-105.092.116, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Silvia, von Arni (BE), in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AEU Acoustics AG (CHE-101.336.609), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: AEU Acoustics AG , mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bühlmann, Michael Alexander Emil, von Rain, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: 6054616, Registre du commerce Berne, (36)
pce.services GmbH, in Bern, CH-035.4.020.796-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.1999, S. 2191).
Statutenänderung:
17.02.2011.
Domizil neu:
Kleefeldstrasse 3, 3018 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen, Produktion und Handel im Bereich Medien, Informationstechnologie und Akustik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 17.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Silvia, von Arni BE, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Hinterkappelen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Pfäuti, Marc, von Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Gümligen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Bühlmann, Michael Alexander Emil, von Rain, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
pce.services GmbH, in B e r n, Thunstrasse 8 A, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.1999.
Zweck:
Führung einer Agentur und eines Produktionszentrums (Generalunternehmung) für AV-/TV-, Radio- und Tonproduktion/Sendung sowie Produktion/ Sendung/ Ubertragung/ Publikation mit und in Medien und neuen Medien;
Handel, Consulting und Engineering für technische, elektrische, elektroakustische, Video- und Informatik-Geräte, -Anlagen-, -Installationen, Zubehör und Software sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnologie;
sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Moser, Silvia, von Arni BE, in Hinterkappelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Pfäuti , Marc, von Guggisberg, in Gümligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Bühlmann, Michael Alexander Emil, von Rain, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.