Renseignements sur Tobias Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Tobias Bühler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tobias Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005800461, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hofstatt Holding AG, in Frauenfeld, CHE-453.754.269, Hungerbüelstrasse 15, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bühler, Tobias, von Bubikon, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004853451, Registre du commerce Thurgovie, (440)
PAROZ AG, in Frauenfeld, CHE-246.457.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, S.0, Publ. 3238083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Roman, von Wittinsburg, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paroz, Olivier Francis, von Saicourt, in Benken ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Tobias, von Bubikon, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Marthalen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 3238083, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Einhorn AG, bisher in Gossau SG, CHE-246.457.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745787).
Gründungsstatuten:
11.03.2016.
Statutenänderung:
14.12.2016.
Firma neu:
PAROZ AG.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 301, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Wohnwagen, Wohnmobilen und Zubehör, Reparaturen und Einbauten in Wohnwagen und Wohnmobile sowie den Handel mit Waren aller Art. Ausserdem werden Wohnwagen und Wohnmobile vermietet sowie eine Autoreparaturwerkstatt betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Wendelin, von Berg SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paroz, Olivier Francis, von Saicourt, in Benken ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Tobias, von Bubikon, in Marthalen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gysin, Roman, von Wittinsburg, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien.