Renseignements sur Lory Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lory Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5834844, Registre du commerce Berne, (36)
G. Bühler GmbH, in Köniz, CH-035.4.011.254-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2007, S. 4, Publ. 4194768). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Markus, von Köniz, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bühler, Gottfried, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 44'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern];
Bühler, Lory, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern];
Ingold-Bühler, Manuela, von Köniz und Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern].
Registre du commerce Berne, (36)
G. Bühler GmbH, in Köniz, Neueneggstrasse43, 3172 Niederwangen bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.1997.
Zweck:
Handel sowie Installation von Normbauteilen und Ventilationen aller Art, insbesondere im Bereich Schutzraumtechnik sowie Erbringung der entsprechenden Dienst- und Serviceleistungen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF50000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 26.03.1997 mit Bilanz per 31.12.1996: Aktiven von CHF473661.50 und Passiven von CHF171232.95 der erloschenen Einzelfirma "Gottfried Bühler", in Köniz, zum Übernahmepreis von CHF302428.55, wovon CHF44000 an das Stammkapital angerechnet und CHF258428.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bühler, Gottfried, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF44000, Bühler, Lory, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF2000;
Ingold, Markus, von Köniz, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF2000;
Ingold-Bühler, Manuela, von Köniz und Madiswil, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF2000.