Renseignements sur André Büchi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Büchi
Participations
Dernières notifications FOSC pour André Büchi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004811495, Registre du commerce Thurgovie, (440)
inova Personal Amriswil GmbH, in Amriswil, CHE-477.430.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, André, von Eschlikon, in Zezikon (Affeltrangen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Mario, von Grindelwald, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004628703, Registre du commerce Thurgovie, (440)
inova Personal Amriswil GmbH, in Amriswil, CHE-477.430.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503745).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, André, von Eschlikon, in Zezikon (Affeltrangen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4371879, Registre du commerce Zurich, (20)
Inova Work AG, bisher in St. Margrethen, CHE-316.699.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491555).
Statutenänderung:
11.07.2018.
Firma neu:
REBC Management AG.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Hauflandweg 21, 8605 Gutenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Personalmanagement und die Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF ].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 11.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, André, von Eschlikon, in Affeltrangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falzarano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Fischingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Revisionsstelle;
Durante, Gioj, von Amriswil, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jann, Roger Werner, von Rebstein, in Rickenbach (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.