Renseignements sur Reto Silvano Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Silvano Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004481895, Registre du commerce Zurich, (20)
Bolt Bau AG, in Stäfa, CHE-106.983.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolt, Paul, von Winterthur und Nesslau, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Reto, von Niederweningen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noser, Claudio, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3242889, Registre du commerce Zurich, (20)
Bolt Bau GmbH, in Stäfa, CHE-106.983.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 28, Publ. 4659708).
Statuten neu:
16.12.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.12.2016 und Bilanz per 30.09.2016 mit Aktiven von CHF 302'405.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 195'783.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Bolt Bau AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Baumeisterarbeiten, Umbauten und Renovationen sowie den Handel und die Fabrikation von Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 16.12.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolt, Françoise, von Winterthur und Krummenau, in Bubikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noser, Claudio, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolt, Paul, von Winterthur und Nesslau, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Krummenau, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bucher, Reto, von Niederweningen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3206205, Registre du commerce Zurich, (20)
Marty Abbruch Dietikon GmbH, in Dietikon, CHE-230.393.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2846647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Reto Silvano, von Niederweningen, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahitaj, Izet, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.