Renseignements sur Jörg Buchenhorner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jörg Buchenhorner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4170393, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lachmatt Beteiligungen AG, in Eptingen, CHE-101.988.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844799).
Statutenänderung:
22.03.2018.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchenhorner, Damaris, von Aesch (BL), in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balance Audit AG, in Basel, Revisionsstelle;
Buchenhorner, Matthias, von Eptingen, in Itingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Völlmin, Simon, von Ormalingen, in Ormalingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchenhorner, Jörg, von Eptingen, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Buchenhorner-Armbruster, Jörg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschudin, Roland, von Bubendorf, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4148873, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vorsorgestiftung der Mineralquelle Eptingen AG, in Sissach, CHE-109.412.740, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2976403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchenhorner, Jörg, von Eptingen, in Sissach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Christoph, von Gelterkinden und Maisprach, in Tecknau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völlmin, Simon, von Ormalingen, in Ormalingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3459131, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Mineralquelle Eptingen AG, in Eptingen, CHE-105.976.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchenhorner, Jörg, von Eptingen, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchenhorner, Damaris, von Aesch (BL), in Sissach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].