Renseignements sur Anna-Lea Brunnschweiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anna-Lea Brunnschweiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005527359, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 3514 vom 14.07.2022 PSK Pro Schiff Kesswil AG, in Kesswil, CHE-109.571.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005524277).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunnschweiler, Anna-Lea, von Hauptwil-Gottshaus, in Kesswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Brunschweiler, Anna-Lea].
Numéro de publication: HR02-1005524277, Registre du commerce Thurgovie, (440)
PSK Pro Schiff Kesswil AG, in Kesswil, CHE-109.571.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005370100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Urs, von Gränichen, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunschweiler, Anna-Lea, von Hauptwil-Gottshaus, in Kesswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005357872, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein Altersheime Sömmerli St.Gallen, in St. Gallen, CHE-105.782.126, Verein (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brogle-Nänni, Elisabeth, von Wittnau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Andreas, von Appenzell, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Jan, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnschweiler, Anna-Lea, von Hauptwil-Gottshaus, in Kesswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.