Renseignements sur Urs Brunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Brunner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Brunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005494020, Registre du commerce Argovie, (400)
Printcolor Liegenschaften AG, in Berikon, CHE-107.808.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004794014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Eugen, von Zürich, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Christiane, von Zürich, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Urs, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Frauke, von Maschwanden, in Klosters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004598062, Registre du commerce Argovie, (400)
Printcolor AG, in Berikon, CHE-107.808.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720533).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4102687, Registre du commerce Zoug, (170)
DORON STIFTUNG, in Zug, CHE-471.899.032, c/o TRIBEG Treuhand AG Zug, Grienbachstrasse 11, 6302 Zug, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.09.1948. 20.02.2018.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Fürsorge und Unterstützung der Nachkommen und deren Ehegatten von Mathieu und Maria Rossié (geborene Mubis) sowie den Eltern von Dr. Willy Rossié;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Prager, Matthias, genannt Tis, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.