Renseignements sur Maria-Magdalena Brunner-Rief
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Maria-Magdalena Brunner-Rief
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1824857, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Druckerei Rief GmbH, in Weinfelden, CHE-112.592.134, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 24, Publ. 5125776).
Statutenänderung:
11.11.2014.
Firma neu:
Rief Druck GmbH.
Sitz neu:
Märstetten.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 31, 8560 Märstetten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben, errichten und verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein können, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, veräussern und verwerten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner-Rief, Maria-Magdalena, von Küsnacht ZH, in Rothenhausen (Bussnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Brunner, Marcel, von Küsnacht ZH, in Bischofszell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Brunner, Stefan, von Küsnacht ZH, in Rothenhausen (Bussnang), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hafen, Beat, von Münsterlingen, in Bussnang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knus, Jan, von Märstetten, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3083844, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Druckerei Rief GmbH, in Weinfelden, CH-440.4.018.567-5, Freie Strasse 4, 8570 Weinfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2005.
Zweck:
Herstellen von Druckerzeugnissen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen und Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Hans Rief, in Weinfelden, gemäss Vertrag vom 21.10.2005 und Bilanz per 30.06.2005 mit Aktiven von CHF 56'106.42 und Passiven von CHF 29'434.60 zum Preis von CHF 26'671.82, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 6'671.82 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brunner-Rief, Maria-Magdalena, von Küsnacht ZH, in Rothenhausen (Bussnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--;
Brunner, Marcel, von Küsnacht ZH, in Bischofszell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Brunner, Stefan, von Küsnacht ZH, in Rothenhausen (Bussnang), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hafen, Beat, von Münsterlingen, in Bussnang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.