Renseignements sur Jakob Brunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jakob Brunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3581567, Registre du commerce Lucerne, (100)
BK Malergeschäft GmbH, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-227.301.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078074).
Statutenänderung:
19.05.2017.
Firma neu:
BL Malergeschäft GmbH.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Kosthausstrasse 6, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Betrieb eines Malergeschäftes und Ausführung aller mit der Baubranche in Zusammenhang stehenden Arbeiten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Jakob, von Neuenkirch, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lika, Bashkim, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6078074, Registre du commerce Schwyz, (130)
BK Malergeschäft GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.016.733-4, Seeburgstrasse 29, 6403 Küssnacht SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2011.
Zweck:
Betrieb eines Malergeschäftes und die Ausführung aller mit der Baubranche in Zusammenhang stehenden Arbeiten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen;
ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu renovieren, zu veräussern und zu verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 8.3.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brunner, Jakob, von Neuenkirch, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.