Renseignements sur Beatrice Brunner-Egle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beatrice Brunner-Egle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005250980, Registre du commerce Lucerne, (100)
BDH Holding AG, in Emmen, CHE-101.067.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2504027).
Firma neu:
BDH Holding AG in Liq..
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07.07.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Herbert, von Kriens, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner-Egle, Beatrice, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Daniel, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1666677, Registre du commerce Lucerne, (100)
BDH Holding AG, bisher in Cham, CHE-101.067.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6539036).
Gründungsstatuten:
31.03.1999.
Statutenänderung:
05.08.2014.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Oberhofstrasse 30, 6020 Emmenbrücke.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Egle, Beatrice, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Kriens und Luzern];
inVersa GmbH (CHE-115.889.984), in Zug, Revisionsstelle [bisher: inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4)].