Renseignements sur Josef Brun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Josef Brun
Participations
Dernières notifications FOSC pour Josef Brun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004831874, Registre du commerce Argovie, (400)
Ibrag Immobilien AG, in Oberlunkhofen, CHE-108.760.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004657220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Sandro, von Besenbüren, in Oberlunkhofen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Josef, von Besenbüren, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3510805, Registre du commerce Argovie, (400)
Koch Agronomia AG, in Büttikon, CHE-106.131.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3101577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Josef, von Besenbüren, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Josef Karl Koch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Josef Karl, von Büttikon, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Josef Brun].
Numéro de publication: 3101577, Registre du commerce Argovie, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 9'035 vom 19.09.2016 Koch Agronomia AG, in Büttikon, CHE-106.131.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068739).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Josef Karl, von Büttikon, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Josef Brun [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brun, Josef, von Besenbüren, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Josef Karl Koch [nicht: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].