Renseignements sur Jürgen Peter Brugger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürgen Peter Brugger
Numéro de publication: HR02-1005778809, Registre du commerce Berne, (36)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 2'341 du 06.02.2015, publiée dans la FOSC no 28 du 11.02.2015, p. 1'983'031. Fondation du Prix Omega, à Biel/Bienne, CHE-110.384.493, fondation (No. FOSC 27 du 09.02.2021, Publ. 1005095412).
Inscription ou modification de personne(s):
Brugger, Jürgen Peter, de Vufflens-la-Ville, à Vufflens-la-Ville, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [non: Brügger, Jürgen Peter].
Numéro de publication: 4362743, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation du Prix Omega, à Biel/Bienne, CHE-110.384.493, fondation (No. FOSC 221 du 13.11.2015, Publ. 2479969).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Farine, Pierre-André, de Saignelégier, à Neuchâtel, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brügger, Jürgen Peter, de Vufflens-la-Ville, à Vufflens-la-Ville, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Shea, Herbert Rudolf, de Schaffhausen, à Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 1983031, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation du Prix Omega, à Biel/Bienne, CHE-110.384.493, fondation (No. FOSC 64 du 30.03.2012, Publ. 6618082).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavel, Reymond Prof. Dr., de Oulens-sous-Echallens, à Oulens-sous-Echallens, membre, avec signature collective à deux;
Chapuis, Jean-François, de Les Ponts-de-Martel, à Neuchâtel, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brügger, Jürgen Peter, de Vufflens-la-Ville, à Vufflens-la-Ville, membre, avec signature collective à deux;
Racine, Martial André, de Plateau de Diesse, à Cortaillod, membre, avec signature collective à deux;
S. Piffaretti SA (CHE-107.538.442), à Corcelles-Cormondrèche, organe de révision [précédemment: S. Piffaretti SA (CH-645-1001964-3)].