Renseignements sur Dr. Menno Brouwer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Menno Brouwer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3774519, Registre du commerce Zurich, (20)
Brouwer Services AG, in Thalwil, CHE-113.059.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, Publ. 5483882).
Firma neu:
Brouwer Services AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brouwer, Dr. Menno, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4798520, Registre du commerce Zurich, (20)
Brouwer AG, bisher in Baar, CH-170.3.023.152-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2008, S. 21, Publ. 4330090).
Gründungsstatuten:
27.08.1999.
Statutenänderung:
05.12.2008.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Seestrasse 147b, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, das Unterhalten, die Produktion und Entwicklung von kälte- und wärmetechnischen Geräten und Anlagen sowie anverwandte Apparate;
ferner die Ausübung jeglicher treuhänderischer Tätigkeit, die Beratung, Finanzierung und Vermittlung geschäftlicher Abkommen auf dem Gebiete des Dienstleistungsgewerbes und des Handels. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Dr. Andreas, von Zürich, in Risch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Spindler, Dr. Jürg, von Genève, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
McKinley, Goldstein, Wanner & Partner AG, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brouwer, Dr. Menno, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3512902, Registre du commerce Zurich, (20)
Brouwer Services AG, in Thalwil, CH-020.3.030.123-5, Seestrasse 147b, 8800 Thalwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.08.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Unterhalts- und Servicearbeiten an kälte- und wärmetechnischen Geräten und Anlagen sowie anverwandten Apparaten. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen:
Brouwer, Dr. Menno, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
McKinley, Goldstein, Wanner & Partner AG, in Baar, Revisionsstelle.