Renseignements sur Christopher Brodie
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Brodie
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3710369, Registre du commerce Zoug, (170)
Krom River Trading AG, in Baar, CHE-114.396.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261419).
Statutenänderung:
02.08.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Brentano, Meline, deutsche Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3699455, Registre du commerce Zoug, (170)
Krom River Holdings AG, in Baar, CHE-114.395.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Brentano, Meline, deutsche Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5187012, Registre du commerce Zoug, (170)
Krom River Trading AG, in Baar, CH-170.3.032.340-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 21, Publ. 4560744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turner, Philipp, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Cardross Dumbarton (GB), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Granziol, Dr. Leo, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Buonas, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cartier, Michel (genannt Mike), britischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.