Renseignements sur Clive Britton
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Clive Britton
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005976094, Registre du commerce Lucerne, (100)
Magellan Enterprises AG, in Luzern, CHE-378.882.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005839870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britton, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Ilona Désirée, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005033252, Registre du commerce Lucerne, (100)
DEinco AG, in Luzern, CHE-156.572.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747021).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Sitz neu:
Eschenbach (LU).
Domizil neu:
Rothenburgerstrasse 34, 6274 Eschenbach LU.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britton, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbil, Bora, von Zürich, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willimann, Rouven, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004747021, Registre du commerce Lucerne, (100)
DEinco AG, in Luzern, CHE-156.572.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Serret, Priya Devi, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britton, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.