Renseignements sur Lucien Marcel Léon Bregnard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lucien Marcel Léon Bregnard
Numéro de publication: HR02-1005370546, Registre du commerce Jura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2021, Publ. 1005237830).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Bregnard, Florent Marcel Philippe, de Bonfol, à Cornol, avec procuration collective à deux avec un membre;
Godat, Olivier, de Les Bois, à Courgenay, avec procuration collective à deux avec un membre.
Numéro de publication: 1477487, Registre du commerce Jura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2013, Publ. 1187681).
Modification des statuts:
24.04.2014.
Nouveau but:
Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. La société peut également effectuer l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de véhicules, de pièces détachées et de matériel ainsi que l'exploitation d'un garage mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, président, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Cyril, membre avec signature collective à deux];
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Lucien, à Seleute, président avec signature individuelle].
Numéro de publication: 1249675, Registre du commerce Jura, (670)
CODECO, à Porrentruy, CHE-110.442.104, fondation (No. FOSC 116 du 19.06.2009, p. 15, Publ. 5079628).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien, de Bonfol, à Seleute, vice-président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Jean-Marie Paul Robert, de Clos du Doubs, à Boncourt, vice-président, sans droit de signature;
Cerf, Patrick Mauro, de Saulcy, à Penthalaz, membre, sans droit de signature.