Renseignements sur Peter Brechbühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Brechbühl
Dernières notifications FOSC pour Peter Brechbühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005285791, Registre du commerce Schwyz, (130)
BB Bautec GmbH, bisher in Oberbipp, CHE-484.378.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374511).
Statutenänderung:
30.08.2021.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Obere Sihleggstrasse 17, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel (Import und Export) mit sowie die Entwicklung und Herstellung von Maschinen der Bauindustrie, vermittelt Handelsgeschäfte im In- und Ausland und erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Erbringung von Architektur- und weiteren Dienstleistungen im Baubereich sowie die Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BB Bitumen GmbH (CHE-113.299.435), in Oberbipp, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Peter, von Trachselwald, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR01-1005099027, Registre du commerce Berne, (36)
BB Tinyhouse GmbH, in Oberbipp, CHE-460.796.847, Bielstrasse 11, 4538 Oberbipp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie die Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Vermittlung von Grundstücken. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brechbühl, Peter, von Trachselwald, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004469004, Registre du commerce Berne, (36)
Rock'n'Slate Europa GmbH, in Oberbipp, CHE-190.728.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4427817).
Firma neu:
Rock'n'Slate Europa GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Peter, von Trachselwald, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].