Renseignements sur Christian Brawand-Küng
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Brawand-Küng
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005314253, Registre du commerce Berne, (36)
Apartments Kirchbühl AG, in Grindelwald, CHE-402.101.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, S.0, Publ. 2464631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brawand, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Imboden, Rosmarie, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brawand-Küng, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6901330, Registre du commerce Zoug, (170)
Jungfrau Hotel Management AG, bisher in Grindelwald, CH-092.3.008.358-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542804).
Gründungsstatuten:
31.03.1992.
Statutenänderung:
05.10.2012.
Firma neu:
GG Hotel-Gastro AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o IAW Holding AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brawand-Dannhorn, Claudia, von Sattel und Grindelwald, in Grindelwald, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Küng, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6082540, Registre du commerce Berne, (36)
Jungfrau Hotel Management AG, in Interlaken, CH-092.3.008.358-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 5, Publ. 6039478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cisullo, Claudio, von Hägglingen, in Remetschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gafner, Monika, von Beatenberg, in Wilderswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Dannhorn, Claudia, von Sattel und Grindelwald, in Grindelwald, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand-Küng, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand-Dannhorn, Bruno, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.