Renseignements sur Eric Braunschweiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eric Braunschweiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006093978, Registre du commerce Argovie, (400)
GnL AG, in Brugg, CHE-114.153.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854839).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beschaffung, Vermarktung von und Handel mit Sportartikeln. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallevays, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüttli, Lukas, von Erlinsbach (SO), in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vangsgaard, Thomas, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braunschweiler, Eric, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004924348, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SIH Holding AG, in Weinfelden, CHE-101.568.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, S.0, Publ. 1772481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braunschweiler, Hans Georg, von Illnau-Effretikon, in Rüschlikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Eric, von Illnau-Effretikon, in Bünzen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4299701, Registre du commerce Argovie, (400)
GnL AG, in Brugg, CHE-114.153.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240593).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Eric, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].