Renseignements sur René Brandenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour René Brandenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005879823, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RASK GmbH, in Wittenbach, CHE-324.646.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762760).
Firma neu:
RASK GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberg, René, von Zug, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004762760, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RASK GmbH, in Wittenbach, CHE-324.646.430, Bruggwaldstrasse 5, 9008 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb sowie die Beratung und Montage von Fensterantrieben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brandenberg, René, von Zug, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 1943593, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RBS Beschläge GmbH, in St. Gallen, CHE-107.597.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383401). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Nachtrag aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich an die letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse. [Nachtrag aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülisauer, Rolf, von Appenzell, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Brandenberg, René, von Zug, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans Unternehmungen AG (CHE-101.905.223), in Wettingen, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Peterhans, Johannes, genannt Hans, von Fislisbach, in Wettingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Peterhans, Marc, von Fislisbach, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.