Renseignements sur Robert Brand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Brand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2545841, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SCHWEIZERISCHER FACHVERBAND DES FLÜSSIGGAS- UND APPARATEHANDELS (FVF), in Basel, CHE-103.981.637, Verein (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1062335).
Statutenänderung:
25.03.2015.
Zweck neu:
Wahrung der Interessen von Betrieben der Flüssiggas-Branche, Vertretung der Mitglieder in branchen- und energiepolitischen Belangen, Förderung der Sicherheit im Umgang mit der Energie Flüssiggas, Aktive Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und Vorschriften, Mitgestaltung und Durchführung von branchenspezifischen Ausbildungskursen und Förderung der beruflichen und kollegialen Belange der Mitglieder.
Mittel neu:
Jahresbeiträge von Aktiv- und Passivmitgliedern, Patronatsmitglieder, Gönner, Einnahmen aus besonderen Aktivitäten, Kursen/Prüfungen und Dienstleistungen, Einnahmen aufgrund besonderer Verträge, Geschenke und Vermächtnisse, Zinsen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abert, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arber, Ulrich, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Eduard, von Biel/Bienne, in Gordola, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Robert, von Spiringen, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3566958, Registre du commerce Zoug, (170)
Shell Gas (LPG) Switzerland, Sitz Baar, CH-170.3.028.280-2, Produktions- und Handelstätigkeit in der Energiewirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2005, S. 15, Id. 3070740).
Eingetragene Personen Neu:
Wyllie, Roy, Heimat Vereinigtes Königreich, in London (UK), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Bruno, Heimat Rottenschwil, in Aristau, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Klaus, Heimat Thalwil, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[de Renzy-Martin, Philippe, Heimat Frankreich, in Paris (FR), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Desmet, Carlos, Heimat Belgien, in Le Vésinet (FR), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Brand, Robert, Heimat Spiringen, Luzern, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Birrer, Brigitte, Heimat Zug, Werthenstein, in Baar, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3302956, Registre du commerce Zoug, (170)
Shell (Switzerland), Sitz Baar, CH-170.3.018.683-1, Produktions- und Handelstätigkeit in der Energiewirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2005, S. 18, Id. 2838376).
Eingetragene Personen Geändert:
Bachmann, Edgar, Heimat Zürich, Freienstein-Teufen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Felix, Heimat Opfikon, Horgen, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrats mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Ralph, Heimat Sarmenstorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Lichtsteiner, Felix, Heimat Rothenburg, in Zug, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zirn, Annemarie, Heimat Seuzach, in Adliswil, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Degiorgi, Daniele, Heimat Aquila, in Baar, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Brand, Robert, Heimat Spiringen, Luzern, Stallikon, in Stallikon, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Theiler, Stefan, Heimat Kriens, in Marin-Epagnier, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Suter, Peter, Heimat Sins, Oberrüti, in Oberrüti, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Tonini, Mario, Heimat Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrats mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Mühletaler, Winand, Heimat Bollodingen, in Zürich, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].