Renseignements sur Lorenz Bräker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenz Bräker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004761453, Registre du commerce Zoug, (170)
Silkstone SA, in Zug, CHE-439.247.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräker, Lorenz, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Alexander, von Linden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3617367, Registre du commerce Zoug, (170)
Golfina AG, in Zug, CHE-439.247.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6687440).
Statutenänderung:
23.06.2017. 01.06.2017.
Firma neu:
Tesseract 4 SA.
Domizil neu:
Kolinplatz 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Architektur- und Beratungsleistungen in allen Bereichen des Bauwesens;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nozhkin, Boris, russischer Staatsangehöriger, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Alexander, von Linden, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bräker, Lorenz, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.