Renseignements sur Christian Boyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Boyer
Numéro de publication: 5098622, Registre du commerce Valais
easyPub Sàrl, à Sierre, CH-626.4.007.269-6, société à responsabilité limitée (FOSC no 121 du 27.06.2003, p. 16, publ. 1055082).
Modification des statuts:
10.06.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Boyer, Christian, de Miège, à Sierre, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: associé et gérant]. Selon déclaration des gérants du 10.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 1074886, Registre du commerce Valais
PUBLI'SUPPORT Sàrl, à Sierre, publicité commerciale, société à responsabilité limitée (FOSC no 54 du 19.03.2001, p. 2024).
Modification des statuts:
18.06.2003, 27.06.2003.
Nouvelle raison sociale:
cyber Corner Sàrl.
Nouvelle adresse:
Château-de-la-Cour 3, 3960 Sierre.
Nouveau but:
achat, vente, location, commercialisation de tous supports multimédias et appareils s'y rapportant dont notamment les CDs, DVDs. La société pourra aussi fournir, louer des services permettant la consultation de sites sur internet, la connection sur réseaux informatiques. L'activité de la société s'entend également de toutes activités gravitant autour de ces domaines et y relatifs. Elle pourra mettre en oeuvre tous moyens visant à favoriser la commercialisation des services et des activités susmentionnées et effectuer toutes opérations en relation avec son but.
Personnes et signatures radiées:
Boyer, Christian, de Miège, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Pacozzi, Katharina, de Chippis, à Chippis, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Rabasco, Antoine, de Sierre, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--.
Numéro de publication: 1055082, Registre du commerce Valais
Précabois Sàrl, à Sierre, importation, exportation de produits et matériaux en tout genre, préfabriqués ou non, spécialement de remises en vinil, société à responsabilité limitée (FOSC no 168 du 02.09.2002, p. 14, publ. 624474).
Modification des statuts:
17.06.2003.
Nouvelle raison sociale:
easyPub Sàrl.
Nouvelle adresse:
chemin des Cygnes 1, case postale 962, 3960 Sierre.
Nouveau but:
traitement de toutes affaires en rapport et en relation avec la publicité commerciale, notamment l'achat, la vente, l'échange, le développement, la création d'articles publicitaires ou d'objets-réclame ainsi que tous conseils et avis en matière publicitaire. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises qui ont un but identique ou analogue, faire toutes opérations mobilières ou immobilières, conclure tous contrats propres à développer le but de la société ou s'y rattachant directement ou indirectement. A cet effet, la société peut entreprendre toutes opérations commerciales, financières et artisanales liées directement ou indirectement avec son but social.
Personnes et signatures radiées:
Fellay, Paul, de Sierre, à Granges (Sierre), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Fardel, Karine, de Saint-Léonard, à Granges (Sierre), associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Boyer, Christian, de Miège, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Boyer-Caloz, Nicole, de Miège, à Sierre, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.