Renseignements sur Abdullah Boulad
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Abdullah Boulad
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005553191, Registre du commerce Nidwald, (150)
ACCENTA AG, bisher in Zürich, CHE-354.736.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544817).
Statutenänderung:
19.07.2022.
Sitz neu:
Ennetmoos.
Domizil neu:
c/o Scherer Treuhand, Bruderhausstrasse 10, 6372 Ennetmoos.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulad, Abdullah, von Kloten, in Llucmajor (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Scherer, André Armin, von Horw, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1964343, Registre du commerce Zurich, (20)
HELVESTA AG, in Zürich, CHE-156.948.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901919).
Statutenänderung:
22.12.2014. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.11.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.11.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boulad, Abdullah, von Kloten, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Heinz, von Sarmenstorf, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1507987, Registre du commerce Zurich, (20)
HELVESTA Partners AG, in Zürich, CHE-354.736.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1065783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Markus Christoph, von Illnau-Effretikon und Trubschachen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulad, Abdullah, von Kloten, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].