Renseignements sur Rémy Botta
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rémy Botta
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005682265, Registre du commerce Berne, (36)
Ortho Botta AG, in Biel/Bienne, CHE-115.805.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botta, Rémy, von Mendrisio, in Brügg BE (Brügg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Botta, Michel, von Mendrisio, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dasen, Sven, von Täuffelen, in Schwadernau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, David, von Küsnacht (ZH), in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Joel, von Küsnacht (ZH), in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005626851, Registre du commerce Berne, (36)
Botta Orthopädie AG, in Biel/Bienne, CHE-115.805.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011089).
Statutenänderung:
06.12.2022.
Firma neu:
Ortho Botta AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ortho Botta SA).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung den Betriebsteil Orthopädie der Botta & Botta Orthopädie, in Biel/Bienne (CH-073.2.011.155-4), gemäss Vertrag vom 30.06.2010 und Inventar per 01.01.2010 mit Aktiven von CHF 1'999'626.97 und Fremdkapital von CHF 1'399'626.97, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botta, Rémy, von Mendrisio, in Brügg BE (Brügg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Botta, Michel, von Mendrisio, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dasen, Sven, von Täuffelen, in Schwadernau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, David, von Küsnacht (ZH), in Brügg BE (Brügg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Joel, von Küsnacht (ZH), in Nidau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5715456, Registre du commerce Berne, (36)
Botta Orthopädie AG (Botta Orthopédie SA), in Biel/Bienne, CH-036.3.048.033-0, c/o Sanitas Botta & Botta, Karl-Neuhaus-Strasse 24, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung aller Arbeiten im Bereich der Orthopädietechnik. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Eigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung den Betriebsteil Orthopädie der Botta & Botta Orthopädie, in Biel/Bienne (CH-073.2.011.155-4), gemäss Vertrag vom 30.06.2010 und Inventar per 01.01.2010 mit Aktiven von CHF 1'999'626.97 und Fremdkapital von CHF 1'399'626.97, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Botta, Rémy, von Mendrisio, in Brügg bei Biel (Brügg), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Botta, Michel, von Mendrisio, in Aarberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Soresa SA (CH-073.3.000.756-2), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.