Renseignements sur Luis Miguel Botello Esquivel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Luis Miguel Botello Esquivel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005258416, Registre du commerce Berne, (36)
Stedtli Böck GmbH, in Rubigen, CHE-114.882.991, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465854).
Statutenänderung:
09.07.2021.
Firma neu:
BRK International (Schweiz) GmbH.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Nesslerenweg 54, 3084 Wabern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Gross- und Einzelhandelsgeschäften auf nationaler und internationaler Ebene, einschliesslich Leasing, Transfer, Verpackung, Lagerung, Import und Export von Produkten aller Art, Handelswaren, Waren und Dienstleistungen. Die Erbringung von Handelsvertretungs- und Beratungsdiensten, Akquisition für Kunden und Lieferanten sowie den Handel aller Art und Herkunft. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Immobilien im In- und Ausland erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertapelle, Marino, von Thun, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botello Esquivel, Luis Miguel, mexikanischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Salazar Dominguez, Yamhir Guillermo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dominguez Pedraza, Jose Antonio, mexikanischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004465854, Registre du commerce Berne, (36)
Stedtli Böck GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-114.882.991, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, Publ. 5035150).
Statutenänderung:
17.09.2018.
Sitz neu:
Rubigen.
Domizil neu:
Schulhausgasse 4b, 3113 Rubigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Niklaus, von Unterseen, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botello Esquivel, Luis Miguel, mexikanischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.