Renseignements sur Ernst Bosshardt-Alder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Bosshardt-Alder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004686688, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Bosshardt AG, in Fällanden, CHE-107.669.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, S.0, Publ. 1026623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt-Alder, Ernst, von Maur, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshardt-Alder, Helena, von Maur, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Markus, von Maur, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bosshardt, Gabriela, von Maur, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshardt, Thomas, von Maur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].
Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Geeren AG, Fällanden, in Fällanden, Handel mit Motorfahrzeugen, Automobilbestandteilen und Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.1993, S. 4822).
Firma neu:
Garage Geeren AG, Fällanden in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.1998 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt-Wigger, Markus, von Maur, in Fällanden, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bosshardt-Alder, Ernst, von Maur, in Fällanden, Delegierter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Bosshardt-Alder, Helena, von Maur, in Fällanden, Delegierte und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Bosshardt AG, in Fällanden, Schwerzenbachstrasse 41, 8117 Fällanden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.06.1997.
Zweck:
Handel mit Motorfahrzeugen sowie Betrieb einer Autoreparatur-Werkstatt mit Tankstelle und Autowaschanlage;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF500'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF500'000.¬.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Garage Bosshardt, in Fällanden, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1997 mit Aktiven von CHF6'541'328.25 und Passiven von CHF5'283'920.45, wofür 500 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden und CHF757'407.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Bosshardt-Alder, Ernst, von Maur, in Fällanden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bosshardt-Alder, Helena, von Maur, in Fällanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bosshardt, Markus, von Maur, in Fällanden, mit Einzelunterschrift;
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.