Renseignements sur Markus Born
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Born
Dernières notifications FOSC pour Markus Born
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005859937, Registre du commerce Lucerne, (100)
Markus Born GmbH, in Rothenburg, CHE-275.970.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248717).
Firma neu:
Markus Born GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 04.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Markus, von Bannwil, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4248717, Registre du commerce Lucerne, (100)
Markus Born GmbH, in Rothenburg, CHE-275.970.811, Flecken 29, 6023 Rothenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in allen Arbeitsfeldern der Sonder- und Sozialpädagogik, der allgemeinen Pädagogik sowie allgemein im Zusammenhang mit Behinderungen und Beeinträchtigungen;
Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen;
Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang und Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 14.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Born, Markus, von Bannwil, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3495066, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Levante, bisher in Zug, CH-170.7.000.605-2, Durchführung von heilpädagogischem Reiten, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 18).
Gründungsurkunde:
02.04.2003.
Urkundenänderung:
15.02.2006.
Sitz neu:
Knonau.
Domizil neu:
c/o Brigitte Binder, Boggsmatte, 8934 Knonau.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung und Durchführung von heilpädagogischem Reiten, insbesondere für Kinder und Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen. Zur Erfüllung dieses Zwecks kann die Stiftung insbesondere die entsprechenden Betriebe und Einrichtungen selber führen oder geeignete Dritte mit der Durchführung beauftragen sowie sämtliche anderen Massnahmen ergreifen, die der Umsetzung des Stiftungszweckes direkt oder indirekt dienlich sein mögen. Die Stiftung verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich. Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Born, Markus, von Bannwil, in Hünenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eder, Joachim, von Fischingen, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser-Iben, Ilka, von Appenzell, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Binder-Nater, Brigitte, von Mettmenstetten und Knonau, in Knonau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Oberholzer, Dr. Urs, von Goldingen, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Knecht, Dr. Beat, von Döttingen, in Merenschwand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rub, Hans-Peter, von Böttstein, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Diethelm, Martin, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Revisionsstelle.