Renseignements sur Eric Borgeaud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Eric Borgeaud
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eric Borgeaud
Numéro de publication: HR02-1005251647, Registre du commerce Valais, (621)
GESSIMO SA, à Monthey, CHE-114.472.334, société anonyme (No. FOSC 101 du 26.05.2017, Publ. 3545285).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Borgeaud, Eric, de Vionnaz, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Contat, Pierre, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Thétaz, Fabrice, de Orsières, à Monthey, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Girard, Fabien, de Martigny, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3545285, Registre du commerce Valais, (621)
GESSIMO SA, à Monthey, CHE-114.472.334, société anonyme (No. FOSC 107 du 05.06.2014, Publ. 1539091).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morisod, Roger, de Troistorrents, à Monthey, administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Mabillard, Claude, de Bagnes, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Marchetti, Jean-Charles, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Rouiller-Monay, Guy, de Troistorrents, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Borgeaud, Gilles, de Collombey-Muraz, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Daniel, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Tornare, Jean-Marc, de Monthey et Charmey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppex, Patrice, de Monthey, à Monthey, administrateur-délégué et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Borgeaud, Eric, de Vionnaz, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Contat, Pierre, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Délitroz, Yannick, de Ardon, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3582588, Registre du commerce Valais
JOURNAL LE CONFEDERE S.A., à Martigny, CH-621.3.007.047-4, Rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
29.06.2006, 25.09.2006.
But:
éditer et diffuser le journal 'Le Confédéré' en mettant les moyens nécessaires à disposition pour qu'il reflète une pluralité d'opinions, défende la pensée libérale, promeuve des idées humanistes, soit un trait d'union dans la population valaisanne;
faire toute opération financière ou commerciale convergente à son but;
prise de participations.
Capital-actions:
CHF 250'000.--, entièrement libéré.
Actions:
2'500 actions de CHF 100.-- nominatives avec clause d'agrément.
Faits qualifiés:
apports en nature: selon conventions du 29.06.2006 et du 25.09.2006, sont apportés à la société pour un total de CHF 109'100.-, les droits d'auteur rattachés au titre 'LE CONFEDERE', le fichier clientèle et les créances découlant des contrats d'annonceurs;
apport accepté pour ce prix et payé par remise à la société apporteur de 1'091 actions de CHF 100.- imputées sur le capital.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Ribordy, Adolphe, de Sembrancher, à Sembrancher, président, avec signature collective à deux;
Bender, Léonard, de Fully, à Fully, vice-président, avec signature collective à deux;
Bessero, Christophe, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Borgeaud, Eric, de Vionnaz, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Clivaz, Jean-Yves, de Randogne, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Delaloye, Dominique, de Martigny, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Delaloye, Olivier, de Ardon, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
De Torrenté née Cotruzzola, Linda, de Saint-Maurice, à Bramois (Sion), administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Fournier, Jean-Marie, de Veysonnaz, à Veysonnaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Giroud, Robert, de Charrat, à Muraz (Collombey), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pottier, Claude, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Richard, Jacques, citoyen français, à Vimines (F), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
SCF Révision SA, à Sion, organe de révision.