Renseignements sur Christoph Boos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Boos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005767875, Registre du commerce Berne, (36)
Besico AG, in Muri bei Bern, CHE-108.277.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2325947). Gemäss Erklärung vom 17.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Christoph, von Amden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4611626, Registre du commerce Berne, (36)
Besico AG, bisher in Wohlen bei Bern, CH-035.3.012.881-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2005, S. 2, Publ. 2766742).
Statutenänderung:
4.08.2008.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Chutzenstrasse 4, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Systemlösungen zur Erfassung, Kommunikation und Verarbeitung von Daten, inkl. Beratung Service. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinalter, Romedi, von Casti-Wergenstein, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Boos, Christoph, von Amden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift.