Renseignements sur Marco Bonucci Marozzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marco Bonucci Marozzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005299939, Registre du commerce Berne, (36)
Karlen Treuhand AG, in Ittigen, CHE-107.866.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851841).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoder, Marc, von Birr, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bonucci Marozzi, Marco, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Lütolf, Michael, von Wauwil, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaltenrieder, Ramon, von Kerzers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004999427, Registre du commerce Berne, (36)
apo treuhand gmbh, in Ittigen, CHE-114.063.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoder, Marc Andreas, von Birr, in Fräschels, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Kaltenrieder, Ramon, von Kerzers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Michael, von Wauwil, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonucci Marozzi, Marco, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004851841, Registre du commerce Berne, (36)
Karlen Treuhand AG, in Ittigen, CHE-107.866.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461965). Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Franz, von Signau, in Konolfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen, Markus, von Wiler (Lötschen), in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoder, Marc, von Birr, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bonucci Marozzi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaltenrieder, Ramon, von Kerzers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), mit Einzelunterschrift.