Marco Bonucci Marozzi
domicilié à Bern, de Bern Mandats actifs: apo treuhand ag, Karlen Treuhand AG Connecté à: Gabriela Marsic, Matthias Duarte, Ramon Kaltenrieder et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Bonucci Marozzi" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Bonucci Marozzi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Bonucci Marozzi" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Bonucci Marozzi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Bonucci Marozzi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Bonucci Marozzi
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Marco Bonucci Marozzi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Bonucci Marozzi
Numéro de publication: HR02-1005299939, Registre du commerce Berne, (36)
Karlen Treuhand AG, in Ittigen, CHE-107.866.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851841).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoder, Marc, von Birr, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bonucci Marozzi, Marco, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Lütolf, Michael, von Wauwil, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaltenrieder, Ramon, von Kerzers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004999427, Registre du commerce Berne, (36)
apo treuhand gmbh, in Ittigen, CHE-114.063.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoder, Marc Andreas, von Birr, in Fräschels, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Kaltenrieder, Ramon, von Kerzers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Michael, von Wauwil, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonucci Marozzi, Marco, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004851841, Registre du commerce Berne, (36)
Karlen Treuhand AG, in Ittigen, CHE-107.866.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461965). Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Franz, von Signau, in Konolfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen, Markus, von Wiler (Lötschen), in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoder, Marc, von Birr, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bonucci Marozzi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaltenrieder, Ramon, von Kerzers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), mit Einzelunterschrift.