Renseignements sur Claudia Bodmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudia Bodmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005035495, Registre du commerce Zurich, (20)
jugendagentur.ch GmbH, in Maur, CHE-110.214.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, S.0, Publ. 3670953).
Statutenänderung:
16.11.2020.
Firma neu:
Bodmer & Sons GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Firmen in Sachen Kommunikation, PR und Marketing. Die Agentur erarbeitet Konzepte und Strategien und erstellt die dazu nötigen Werkzeuge wie Texte, Bilder oder Filme. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente, Urheberrechte, Marken und andere immaterielle Güter erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann sich ferner an ähnlichen oder gleichen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, erwerben, verkaufen sowie Wertschriften und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Joachim, von Fällanden, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bodmer, Claudia, von Lüterkofen-Ichertswil, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: HR02-1004736456, Registre du commerce Zurich, (20)
Hotz'n'plotz Entertainment GmbH, in Zürich, CHE-481.079.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004468856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Claudia, von Lüterkofen-Ichertswil, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tschirky, Marius, von Mels, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zingg, Roberta, von Gossau (SG), in Gossau (SG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zingg, Tobias Silvan, von Gossau (SG), in Gossau (SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Himbeerwild GmbH (CHE-420.107.063), in Zumikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Röthlin & Röthlin. Kommunikation (CHE-303.572.116), in Baden, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösch, Patrik, von Frick, in Ennetbaden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Mösch, Patrick, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schaub, Lukas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004468856, Registre du commerce Zurich, (20)
Hotz'n'plotz Entertainment GmbH, in Maur, CHE-481.079.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4174805).
Statutenänderung:
17.09.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kleinstrasse 16, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Joachim, von Fällanden, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Claudia, von Lüterkofen-Ichertswil, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mösch, Patrick, von Frick, in Ennetbaden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zingg, Roberta, von Gossau (SG), in Gossau (SG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zingg, Tobias Silvan, von Gossau (SG), in Gossau (SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Himbeerwild GmbH (CHE-420.107.063), in Zumikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hotz'n'plotz Entertainment GmbH (CHE-481.079.800), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Röthlin & Röthlin. Kommunikation (CHE-303.572.116), in Baden, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.