Renseignements sur Bernhard Blumenstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Blumenstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4832684, Registre du commerce Lucerne, (100)
ELECTROPOL AG, in Luzern, CH-150.3.000.310-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 10, Publ. 4541348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arregger, Marc, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alpina Treuhand AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.204-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich (CH-020.3.927.644-0), Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Esag Kommunikations-Systeme AG, bisher in Z ü r i c h , Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.1999, S. 5738).
Statutenänderung:
15.09.2000.
Firma neu:
ESAG Kommunikations-Systeme AG.
Sitz neu:
O b e r g l a t t .
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 6, 8154 Oberglatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Hans, von Zollikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa, Delegierter];
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Dürr, Jean-Pierre, von Aarau, in Bösingen, mit Einzelprokura.
Registre du commerce Zurich, (20)
Esag Kommunikations-Systeme AG, in Z ü r i c h, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1996, S. 3602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Bühler & Co Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Tschumi, Kurt, von Wolfisberg, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tautschnig, Andreas, von Beringen, in Dachsen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, mit Einzelprokura;
Bürgi, Kurt, von Fischingen, in Fischingen, Revisionsstelle.