Renseignements sur Pius Blum
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pius Blum
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7112820, Registre du commerce Lucerne, (100)
Blum Transport AG, in Grossdietwil, CH-100.3.796.039-3, Sandgrube, 6146 Grossdietwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2013.
Zweck:
Ausführung von Sachtransporten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 06.03.2013 und Bilanz per 31.12.2012 übernimmt die Gesellschaft von Pius Blum, von Grossdietwil und Pfaffnau, in Grossdietwil, sein Einzelunternehmen Pius Blum Transporte, in Grossdietwil (CH-100.1.020.449-7), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 747'008.20 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 480'850.40 zum Gesamtpreise von CHF 266'157.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 166'157.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 06.03.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Blum, Pius, von Grossdietwil und Pfaffnau, in Grossdietwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blum, Friedrich, genannt Fritz, von Pfaffnau, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Charly, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4199176, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft für Sport-, Kultur- und Freizeitanlagen, Hiltbrunnen, Altbüron-Grossdietwil, mit Sitz in Altbüron, in Altbüron, CH-100.5.015.662-9, Bau und Betrieb einer geeigneten Sport- und Mehrzweckhalle auf dem Areal 'Hiltbrunnen' in den Gemeinden Altbüron und Grossdietwil, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 11, Publ. 3751696).
Domizil neu:
c/o Esther Scheidegger, Schlossweg 7, 6147 Altbüron.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Pius, von Grossdietwil und Pfaffnau, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernet, Heinz, von Altbüron, in Altbüron, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Lingg, Ruedi, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zettel, Beatrice, von Abtwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Louis, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaeggi, Daniela, von Altbüron, Zell LU und Walterswil SO, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Zell LU und Walterswil];
Meyer, Sandra, von Altbüron und Willisau, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft für Sport-, Kultur- und Freizeitanlagen, Hiltbrunnen, Altbüron-Grossdietwil, mit Sitz in Altbüron, in A l t b ü r o n, Bau und Betrieb einer geeigneten Sport- und Mehrzweckhalle auf dem Areal "Hiltbrunnen" in den Gemeinden Altbüron und Grossdietwil Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.1993, S. 3781).
Statutenänderung:
20.04.1994. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Alois, von Fischbach LU, in Altbüron, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Hürlimann, Anton, von Altbüron, in Altbüron, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Renate, von Altbüron, in Altbüron, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: Mitglied und Protokollführerin];
Krauer, Thomas, von Grossdietwil, in Altbüron, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Aebischer, Verena, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Bättig, Susanne, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Blum, Pius, von Grossdietwil und Pfaffnau, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.