Renseignements sur Urs Blöchlinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Blöchlinger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Blöchlinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004865404, Registre du commerce Schwyz, (130)
Astor-Holding AG, in Einsiedeln, CHE-103.207.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Roman, von Bürglen UR, in Oberrüti, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Urs, von Eschenbach SG, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walzthöny, Markus, von Oberhelfenschwil, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Appenzell].
Numéro de publication: 2211655, Registre du commerce Schwyz, (130)
ASTORit AG, in Einsiedeln, CHE-101.020.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184279).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Urs, von Eschenbach SG, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2208857, Registre du commerce Schwyz, (130)
tecmium AG, in Einsiedeln, CHE-176.057.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674177).
Statutenänderung:
10.06.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, Ausübung von Beratungs- und Managementfunktionen sowie Fabrikation und Handel von Kunststoffprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Urs, von Eschenbach SG, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.