Renseignements sur Erich Blöchliger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Blöchliger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006101613, Registre du commerce Schwyz, (130)
Immobilia AG für Immobilienwirtschaft, in Einsiedeln, CHE-115.583.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2010, S.17, Publ. 5940292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Erich, von Gommiswald, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ernetschwil].
Numéro de publication: HR02-1006044947, Registre du commerce Zoug, (170)
Administra Immobilien-Treuhand AG, in Zug, CHE-107.507.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blöchliger, Erich, von Gommiswald, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005742680, Registre du commerce Schwyz, (130)
Energie Einsiedeln AG, in Einsiedeln, CHE-423.709.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683438).
Statutenänderung:
27.04.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Energieverbund Einsiedeln AG, in Einsiedeln (CHE-343.728.146), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 3'663'701.85 und Fremdkapital von CHF 1'901'489.74 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 527'240 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 527'240.00 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 1'527'240.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'527'240.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
1'527'240 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blöchliger, Erich, von Gommiswald, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Edgar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dosch, Marc, von Surses, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.