Renseignements sur Marco Block
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marco Block
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004713280, Registre du commerce Argovie, (400)
CM Systems AG, in Neuenhof, CHE-450.731.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 24.11.2014, S.0, Publ. 1837591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Block, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2826559, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vital Service GmbH, in Basel, CHE-367.267.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898391).
Statutenänderung:
06.04.2016. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CM Systems AG (CHE-450.731.036), in Basel, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Block, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlovichné Bakos, Krisztina, ungarische Staatsangehörige, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
KKA Invest AG (CHE-419.981.596), in Teufen AR, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1898391, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vital Service GmbH, in Basel, CHE-367.267.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843325).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Block, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Karlovichné Bakos, Krisztina, ungarische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in unbekannten Aufenthaltes].