Renseignements sur Heinrich Bliggenstorfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinrich Bliggenstorfer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2431643, Registre du commerce Zurich, (20)
HTAG Hafner Treuhand AG, in Kloten, CHE-106.464.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6881270).
Statutenänderung:
06.10.2015.
Firma neu:
HMR-Hafner Treuhand AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung der Treuhandtätigkeit wie Ausführen von Buchführungen, Steuerberatungen, Beratungen, Verwaltungen, Erbteilungen sowie Besorgung aller in der Branche üblichen Geschäfte und Mandate. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern sowie Wertschriften erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bliggenstorfer, Heinrich, von Zürich, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Erich Paul, von Oberiberg, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Merki, Sibylle Monika, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 2427861, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, in Zürich, CHE-106.832.198, Verein (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6911610).
Statutenänderung:
22.06.2011.
Zweck neu:
Das SRK Kanton Zürich bezweckt, bei der Erfüllung der Aufgaben des Schweizerischen Roten Kreuzes mitzuwirken. Es kann weitere humanitäre Aufgaben im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes erfüllen. Das SRK Kanton Zürich ist im ganzen Kanton Zürich tätig.
Mittel neu:
Mitgliederbeitrag [bisher: Mittel: Jährlich von der Mitgliederversammlung festzusetzende Mitgliederbeiträge (Aktivmitglieder), Passivmitgliederbeiträge sowie Gönnerbeiträge.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bliggenstorfer, Heinrich, von Zürich, in Dietlikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Barbara, von Sisikon, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)];
Kausch, Hubert, von Zürich, in Birrwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mölleney, Matthias, von Uster, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Luzius, von Thalwil, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leimgruber, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5913834, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, in Zürich, CH-020.6.000.297-8, Verein (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 27, Publ. 5454836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Daniel, von Lausanne, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes und Finanzdelegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fossati, Bruna, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bliggenstorfer, Heinrich, von Zürich, in Dietlikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.