Renseignements sur Christoph Engelbert Bleuler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Engelbert Bleuler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3598237, Registre du commerce Zurich, (20)
Dällenbach Maschinenbau GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-106.956.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 31, Publ. 5912744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Friedrich genannt Fritz, von Linden, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Dällenbach, Hans Rudolf, von Linden, in Knonau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph, von Niederweningen, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ingenieurbüro Schönenberger AG (CHE-111.725.088), in Regensdorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6913290, Registre du commerce Zurich, (20)
Bleuler Maschinenbau AG, in Schöfflisdorf, CH-020.3.903.644-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308580).
Statutenänderung:
08.10.2012.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Trockenloostrasse 101, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Maschinen und Maschinenteilen, sowie Handel mit Maschinenteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftes der Einzelfirma 'Hans-Rudolf Bleuler, Maschinenbau', in Schöfflisdorf, gemäss Bilanz per 31.12.1989 zum Preise von CHF 287'349.25, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph Engelbert, von Niederweningen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bleuler, Christoph];
UTA & Schmid Revisions AG (CH-400.3.008.205-3), in Lengnau AG, Revisionsstelle [bisher: UTA & Schmid Revisions AG, in Böttstein].
Numéro de publication: 6903854, Registre du commerce Zurich, (20)
Bleuler Holding AG, in Schöfflisdorf, CH-020.3.036.680-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6217124).
Statutenänderung:
08.10.2012.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Trockenloostrasse 101, 8105 Regensdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph Engelbert, von Niederweningen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bleuler, Christoph].