Renseignements sur Markus Blatter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Blatter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Blatter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1573683, Registre du commerce Berne, (36)
Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft, in Rüeggisberg, CHE-108.784.995, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6524016).
Domizil neu:
Dorfstrasse 19, 3088 Rüeggisberg, [behördliche Umadressierung]. [Neue] Weitere Adresse: Kirchstrasse 5, 3086 Zimmerwald. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Dorf 37, 3086 Zimmerwald.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann, Benedicht, von Wohlen bei Bern, in Hinterfultigen (Rüeggisberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschirren, Karl, von Niedermuhlern, in Rüeggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatter, Markus, von Wald BE, in Zimmerwald (Wald BE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Staub, Fritz, von Wohlen bei Bern, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kauer, Beat Peter, von Trachselwald, in Wattenwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Kauer, Beat Peter, in Thun];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (035.9.019.917-2)].
Numéro de publication: 6733508, Registre du commerce Berne, (36)
Schreinerei Blatter AG, in Wald BE, CH-035.3.009.775-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6521038).
Statutenänderung:
04.06.2012.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 18, 3086 Zimmerwald.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Gemäss Bilanz per 31.12.1988 übernimmt die Gesellschaft Aktiven von 319'186.10 und Passiven von 215'764.55 von der Einzelfirma Niklaus Blatter. In Anrechnung an den Übernahmepreis von 103'421.55 erhält der Sacheinleger 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--. Die Gesellschaft tritt rückwirkend auf den 01.01.1989 in alle Rechte und Pflichten der bisherigen Einzelfirma Niklaus Blatter ein.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 04.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Niklaus, von Zimmerwald, in Zimmerwald, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Markus, von Wald BE, in Zimmerwald (Wald BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zimmerwald];
Blatter-Wenger, Christine, von Pohlern und Wald BE, in Zimmerwald (Wald BE), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2878510, Registre du commerce Berne, (36)
Ersparniskasse Rüeggisberg, in Rüeggisberg, CH-035.5.010.049-5, Betrieb einer Regionalbank, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2001, S. 3469).
Statutenänderung:
19.03.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrbach, Werner, von Rüschegg, in Rüschegg Graben, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Markus, von Wald BE, in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.