Renseignements sur Urs-Georg Blaser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs-Georg Blaser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6717394, Registre du commerce Berne, (36)
Espace Media AG, in Bern, CH-035.3.000.778-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623572).
Statutenänderung:
05.06.2012.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 26.03.2012 auf die neu gegründete FMA Fachmedien Agrar AG, in Bern (CH-036.3.054.095-3), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ESPACE MEDIA GROUPE AG, in Bern (CH-036.3.041.930-3), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 92'085'942.49, unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'023'610.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Aktienkapital neu:
CHF 4'900'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'900'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Aktien neu:
4'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Urs-Georg, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenhut, Markus, von Wald AR, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kammerbauer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misteli, Beat, von Basel, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Bernhard, von Meikirch, in Arni bei Biglen (Arni BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauterburg, Matthias, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ita, Annemaria, von Neerach und Oberstammheim, in Riedt bei Neerach (Neerach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher, Patrick, von Erlenbach im Simmental, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Sandro, von Bern, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheurer, Peter, von Kirchlindach, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried, Karl Edmund genannt Charles, von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Supino, Pietro Paolo Dr., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckstein, Ulrich, von Zürich und Wigoltingen, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhiner, Roberto, von Sennwald, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4978228, Registre du commerce Berne, (36)
Schaer Thun AG, in Thun, CH-092.3.001.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 4, Publ. 4605572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Albert P., von Zürich und Egnach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Urs-Georg, von Langnau im Emmental, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Urs Dr., von Reigoldswil und Solothurn, in Aarberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kall, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Bruno, von Wald ZH, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3479758, Registre du commerce Berne, (36)
Berner Oberland Medien AG BOM, in Thun, CH-092.3.014.454-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2006, S. 4, Publ. 3353692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Peter, von Heimiswil, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Urs-Georg, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.