Renseignements sur Dr. Paul Blaser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Paul Blaser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005058019, Registre du commerce Grisons
PRO VITA COMUNA GENOSSENSCHAFT, in Chur, CHE-102.231.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Paul, von Bischofszell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Jost, von Brugg und Brittnau, in Gockhausen (Dübendorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Marlies, von Brugg und Brittnau, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5728580, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Laborgemeinschaft 1, in Zürich, CH-020.5.900.851-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 30, Publ. 5562598).
Statutenänderung:
29.09.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Dr. Paul, von Bischofszell, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Othmar, von Luthern, in Obfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossniklaus Treuhand AG (CH-020.001.011-2), in Langnau am Albis, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5231314, Registre du commerce Grisons, (350)
Pro Vita Comuna, in Chur, CH-350.5.000.533-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 10, Publ. 3159094).
Statutenänderung:
6.06.2009.
Firma neu:
PRO VITA COMUNA GENOSSENSCHAFT.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafer ist verpflichtet, mindestens 6 Anteilscheine zu CHF 250 zu übernehmen.].
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Genosschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 27.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Marcus, von Flims, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thudium, Jürg, von Basel, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Duri, von Tujetsch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Rudolf, von Schlossrued, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Paul, von Bischofszell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Marlies, von Brugg und Brittnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Daniel, von Quarten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.