Renseignements sur Dieter Blanckarts
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Blanckarts
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2245063, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ffbk Architekten AG, in Basel, CHE-101.878.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1850825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger, Alfred, von Liestal, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Bernhard, von Nesslau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Wyss, Hans Peter, von Ringgenberg BE, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Werthmüller, Stephan Otto, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2186993, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Zwimpfer Partner Management AG, in Münchenstein, CHE-101.085.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
vosselerpartners gmbh (CHE-109.421.360), in Reinach BL, Revisionsstelle [bisher: vosselerpartners gmbh (CH-280.4.005.119-2)].
Numéro de publication: 1940571, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Personalfürsorgestiftung der Zwimpfer Partner AG, in Basel, CHE-109.741.385, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957527).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Zwimpfer Partner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 18.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanckarts, Dieter, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Philippe, von Rüschegg, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rüschegg, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cadalbert, Jean Claude, von Rueun, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rueun, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Rita, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].