Renseignements sur Cédric Blanc
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Cédric Blanc
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cédric Blanc
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005857547, Registre du commerce Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanc, Cédric, von Montreux, in Montreux, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noth, Corinne, von Tafers, in Lausanne, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005568605, Registre du commerce Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405503).
Statutenänderung:
22.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Tobias, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blanc, Cédric, von Montreux, in Montreux, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005405503, Registre du commerce Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420521).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Integras handelt im Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die fachlich ausgewiesener, sozial- bzw. sonderpädagogischer Unterstützung bedürfen und engagiert sich für deren Wohl und Rechte. Dabei steht Integras für die Fachlichkeit in der Arbeit mit fremdplatzierten und/oder sonderpädagogisch betreuten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Ethisch und fachlich hohe Qualitätsansprüche werden gefordert und gefördert.
Dieser Zweck soll erreicht werden durch:
Fördern von Rahmenbedingungen, welche die fachlich qualifizierte Unterstützung der Betroffenen ermöglichen, erleichtern oder verbessern;
Förderung und Entwicklung der qualifizierten, sozial- und sonderpädagogischen Fachlichkeit insbesondere durch Grundlagenarbeit und Qualitätsstandards;
Förderung des fachlichen Diskurses insbesondere mit Tagungen, Publikationen, etc.;
Koordination, Vernetzung und Informationsaustausch für Fachkräfte im sozial- bzw. sonderpädagogischen Bereich auf regionaler und gesamtschweizerischer Ebene;
Information und Beratung der Mitglieder, der Öffentlichkeit und der Behörden;
Mitarbeit bei Planungsaufgaben und regionalen Konzepten der Jugendhilfe;
Mitarbeit in der Gesetzgebung bei Bund, Kantonen und Gemeinden;
Anregung und Mitwirkung bei Forschung im Bereich ausserfamiliärer Erziehung bzw. sonderpädagogischer Förderung;
Förderung von präventiven Massnahmen und Mitwirkung bei Projekten;
Koordination, Vernetzung und Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Karl, von Galgenen, in Grenchen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Hans Rudolf, von Oberegg, in Wila, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Arthur, von Fribourg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luraschi, Daniela, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattei, Raffaele, von Osogna, in Mendrisio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Knapp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paulus, Eric, von Savigny, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrarini, Mario, von Blenio, in Riva San Vitale, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Meyer Morin, Patricia, von Oeschgen, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Tobias, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blanc, Cédric, von Montreux, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].