Renseignements sur Leena Marja Kaarina Halkosaari
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Leena Marja Kaarina Halkosaari
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005819149, Registre du commerce Berne, (36)
Reliva AG, Zweigniederlassung Vivale Lindenhof, in Orpund, CHE-140.381.128, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764829).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halkosaari, Leena Marja Kaarina, von Aedermannsdorf, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Rahel, von Port, in Nidau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004569571, Registre du commerce Berne, (36)
Reliva AG, Zweigniederlassung Vivale Lindenhof, in Orpund, CHE-140.381.128, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253579).
Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halkosaari, Leena Marja Kaarina, von Aedermannsdorf, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5728332, Registre du commerce Berne, (36)
Rocher-City AG, Malerei und Gipserei, in Brügg, CH-073.3.006.257-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 17.01.1997, S. 320).
Statutenänderung:
29.06.2010.
Firma neu:
City-Malerei AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Maler- und Gipserunternehmens sowie Erbringen von Dienstleistungen im Baugewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weitere Adresse:
Postfach 166, 2555 Brügg bei Biel. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaesi-Halkosaari, Leena, von Aedermannsdorf, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Boesiger & Partner AG, Treuhandgesellschaft, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaesi, Stephan, von Aedermannsdorf, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Brügg bei Biel (Brügg), Präsident mit Einzelunterschrift].