Renseignements sur Roberto Bizzozero
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roberto Bizzozero
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005994986, Registre du commerce Tessin, (501)
GB Green Bizzozero Technologies SA, in Mezzovico-Vira, CHE-101.217.407, società anonima (Nr. FUSC 205 del 23.10.2023, Pubbl. 1005866958).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Castelli, Curzio Carmelo Guglielmo, da Blenio, in Ludiano (Serravalle), amministratore unico, con firma individuale;
Bizzozero, Roberto, da Vezia, in Porza, direttore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].
Numéro de publication: HR02-1005866958, Registre du commerce Tessin, (501)
GB Green Bizzozero Technologies SA, in Mezzovico-Vira, CHE-101.217.407, società anonima (Nr. FUSC 80 del 27.04.2021, Pubbl. 1005161400).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bizzozero, Mauro, da Vezia, in Porza, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bizzozero, Roberto, da Vezia, in Porza, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].
Numéro de publication: HR02-1005782638, Registre du commerce Berne, (36)
ACTS Abroll-Container-Transport-Service AG, in Bern, CHE-101.546.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799833).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Koordination des zweckmässigen Einsatzes von Bahnwagen, Abroll-Containern oder anderen Containern für den kombinierten Gütertransport auf Schiene und Strasse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben. Auch kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomet, Rudolf, von Wohlen bei Bern, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proserpi, Alain, von Peseux und Bruzella, in Gorgier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumkehr, Friedrich, von Reichenbach im Kandertal, in Toffen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr, Daniel, von Reichenbach im Kandertal, in Toffen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bizzozero, Roberto, von Vezia, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomet, Andreas Stefan, von Wohlen bei Bern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].