Renseignements sur Tobias Manuel Bitterli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Tobias Manuel Bitterli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005789987, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
greenmatch AG, in Basel, CHE-348.647.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619542).
Statutenänderung:
26.06.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.06.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Tobias Manuel, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005279144, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
greenmatch AG, in Basel, CHE-348.647.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137260).
Statutenänderung:
29.06.2021. 20.08.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.06.2019 eine Anpassung der genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.08.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder die vom Verwaltungsrat bezeichnete Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Tobias Manuel, von Basel, in Oberdorf (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pimpl, Doreen, deutsche Staatsangehörige, in Brittnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeger, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005258677, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Winey GmbH, in Liestal, CHE-211.342.368, Seestrasse 14, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und Betrieb von digitalen Plattformen, den Handel mit Waren aller Art und die Beratung von Unternehmen, Organisationen und natürlichen Personen. Die Gesellschaft kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen und Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Stammanteilsregister verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlageter, Irina Rahel, von Frenkendorf, in Liestal, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bitterli, Tobias Manuel, von Basel, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.