Renseignements sur Dieter Bitterli-Brunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Bitterli-Brunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7221226, Registre du commerce Soleure, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, S. 0, Publ. 6823602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Daniel, von Egerkingen, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamber, Erich, von Hägendorf, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Rolf, von Worben, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5666272, Registre du commerce Soleure, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 12, Publ. 5234988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Dr. Tristan, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung].
Numéro de publication: 5234988, Registre du commerce Soleure, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen, in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 11, Publ. 4402174).
Statutenänderung:
8.06.2001, 9.05.2009.
Firma neu:
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE).
Zweck neu:
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder die Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Verfolgt im besonderen den Zweck, den preisgünstigen Wohnungsbau im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse zu fördern. Kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern, Häuser bauen, erwerben, verwalten oder vermieten sowie Grundstücke oder Teile davon verkaufen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Karin, von Leutwil und Zürich, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Marc, von Eriz, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle.